THE DUKE OF LANCASTER'S REGIMENT LANCASHIRE INFANTRY MUSEUM

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Safe Guard the Museum collections, training, research and education
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
32 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Swydd Gaerhirfryn
Llywodraethu
- 21 Gorffennaf 1978: Cofrestrwyd
- THE QUEEN'S LANCASHIRE REGIMENT (REGIMENTAL MUSEUM) (Enw blaenorol)
- THE QUEEN'S LANCASHIRE REGIMENT MUSEUM TRUST (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIKE GLOVER | Cadeirydd |
|
||||||||
HEATHER CLARE DAVIS | Ymddiriedolwr | 25 February 2022 |
|
|
||||||
MARK PETER KENYON | Ymddiriedolwr | 26 November 2021 |
|
|
||||||
HER HON BARBARA WATSON | Ymddiriedolwr | 01 October 2021 |
|
|||||||
STEPHEN BARRY BULL | Ymddiriedolwr | 01 October 2021 |
|
|
||||||
COLONEL DAVID WATERS | Ymddiriedolwr | 01 October 2021 |
|
|
||||||
PETER EDWARD QUEGAN | Ymddiriedolwr | 01 December 2017 |
|
|
||||||
GARETH RHYS WRIGHT | Ymddiriedolwr | 29 November 2013 |
|
|||||||
ROGER IAN GOODWIN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
COLONEL ROGER BROOKS TD | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £45.54k | £17.90k | £47.99k | £47.11k | £51.61k | |
|
Cyfanswm gwariant | £33.98k | £24.10k | £44.78k | £53.93k | £46.47k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 05 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 05 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 05 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 05 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 14 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 14 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 03 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 05 Mawrth 2021 | 125 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 05 Mawrth 2021 | 125 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 08/06/1978 AS AMENDED ON 12/12/2006 AS AMENDED BY ORDER DATED 21/02/2007 AS AMENDED ON 14/01/2007 AS AMENDED ON 25/11/2011 as amended on 13 Aug 2021
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY (THE OBJECTS) SHALL BE TO EDUCATE THE PUBLIC AND MEMBERS OF THE REGIMENT IN THE HISTORY AND MILITARY ACCOMPLISHMENTS OF THE REGIMENT AND TO PROMOTE MILITARY EFFICIENCY AND ENCOURAGE RECRUITMENT BY PUBLIC EXHIBITION OF THE COLLECTION IN A MUSEUM OR MUSEUMS OR SUCH OTHER PUBLIC PLACES AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME DECIDE, AND TO CONSERVE, RESTORE, REPAIR, RECONSTRUCT AND PRESERVE OBJECTS IN THE COLLECTION.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
RHQ DUKE OF LANCASTER'S REGIMEN
FULWOOD BARRACKS
WATLING STREET ROAD
FULWOOD
PRESTON
PR2 8AA
- Ffôn:
- 01772260362
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window