Ymddiriedolwyr THE WHITEBRED SHORTHORN ASSOCIATION LIMITED
Rhif yr elusen: 276217

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
22 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon James Redman | Cadeirydd | 27 February 2015 |
|
|
||||
John Rowell | Ymddiriedolwr | 21 March 2025 |
|
|
||||
Andrew Murray | Ymddiriedolwr | 21 February 2025 |
|
|
||||
Ross Bell | Ymddiriedolwr | 03 February 2024 |
|
|
||||
Karen Wall | Ymddiriedolwr | 10 March 2022 |
|
|
||||
John J Pattinson | Ymddiriedolwr | 04 March 2022 |
|
|
||||
Colin Graham | Ymddiriedolwr | 28 June 2020 |
|
|
||||
David Paul Hamer | Ymddiriedolwr | 26 March 2019 |
|
|
||||
Mrs J Taylor | Ymddiriedolwr | 30 April 2018 |
|
|
||||
Mrs H Marginson | Ymddiriedolwr | 24 February 2017 |
|
|
||||
John Edward Atkinson | Ymddiriedolwr | 24 February 2017 |
|
|
||||
Andrew Hewson | Ymddiriedolwr | 24 February 2017 |
|
|
||||
IAN BELL | Ymddiriedolwr | 19 September 2013 |
|
|
||||
GORDON JAMES KYLE | Ymddiriedolwr | 19 September 2013 |
|
|
||||
ANDREW DEREK HOGG | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ROBERT JAMES TELFORD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
GORDON JACKSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
IAN CRAIG ROBINSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOHN THOMAS RICHARD WHITFIELD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
TREVOR RICHARD WALLACE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOHN ROBIN FREDERICK PATTINSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
THOMAS KEITH LAURIE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.