Hanes ariannol CITY OF LONDON SCHOOL FOR GIRLS BURSARY FUND
Rhif yr elusen: 276251
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (136 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £928.55k | £1.06m | £935.58k | £964.41k | £1.04m | |
|
Cyfanswm gwariant | £724.49k | £895.22k | £845.67k | £1.01m | £1.10m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £776.90k | £902.21k | £759.98k | £737.11k | £867.56k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £50 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £776.90k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £151.65k | £158.25k | £175.60k | £227.25k | £176.66k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £500 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £325.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £724.49k | £828.98k | £845.67k | £1.01m | £1.06m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £66.24k | £0 | £0 | £34.94k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £897 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £2.75k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.