THE DOMINICA (UK) ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity engages in a variety of fund raising activities in order to fund its charitable objectives
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2024
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
50 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Llundain Fwyaf
- Dominica
Llywodraethu
- 28 Medi 1978: Cofrestrwyd
- DUKA (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Michael John | Cadeirydd | 03 April 2013 |
|
|||||
Heather Magdalene Charles | Ymddiriedolwr | 28 April 2025 |
|
|
||||
Hulda Deborah Williams | Ymddiriedolwr | 28 April 2025 |
|
|
||||
Cheryl Brenda Delsol | Ymddiriedolwr | 28 April 2025 |
|
|
||||
Lauren Jennifer Vidal | Ymddiriedolwr | 28 April 2025 |
|
|
||||
Rianna Evelyn Patterson | Ymddiriedolwr | 17 April 2023 |
|
|
||||
Ingrid Grant | Ymddiriedolwr | 24 November 2018 |
|
|||||
Jaurice Peter | Ymddiriedolwr | 24 November 2018 |
|
|
||||
REGINALD JOHNSON | Ymddiriedolwr | 31 May 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | 30/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £15.12k | £160 | £95 | £10.11k | £14.41k | |
|
Cyfanswm gwariant | £18.47k | £227 | £287 | £10.44k | £14.82k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2024 | 22 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2023 | 03 Gorffennaf 2024 | 125 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2021 | 24 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2020 | 15 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED ON THE 9TH JULY 1978 AS AMENDED ON 21 APR 2013
Gwrthrychau elusennol
A) THE RELIEF OF POVERTY IN DOMINICA AND AMONGST THE DOMINICAN COMMUNITY IN THE UNITED KINGDOM. B) THE ADVANCEMENT OF THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN DOMINICA AND THE UNITED KINGDOM AND IN PARTICULAR BY THE PROVISION OF A SUPPLEMENTARY SCHOOL IN THE UK AND THE PROVISION OF PRIZES, SCHOLARSHIPS AND BURSARIES FOR THE INSTRUCTION AND SUPPORT OF STUDENTS IN DOMINICA OR THE UK. C) TO ADVANCE DEVELOP IMPROVE AND MAINTAIN THE EDUCATION OF CITIZENS OF THE UK AND NORTHERN IRELAND IN THE SCIENCE ART LITERATURE MUSIC HISTORY ECONOMICS PHILOSOPHY CULTURE WAY OF LIFE AND OTHER RECOGNISED SUBJECTS OF ACADEMIC STUDY OF WEST INDIAN COUNTRIES. D) TO ADVANCE DEVELOP IMPROVE AND MAINTAIN THE EDUCATION OF CITIZENS OF WEST INDIAN COUNTRIES IN THE SCIENCE ART LITERATURE MUSIC HISTORY ECONOMICS PHILOSOPHY CULTURE WAY OF LIFE AND OTHER RECOGNISED SUBJECTS OF ACADEMIC STUDY OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND. E) TO HELP YOUNG PEOPLE IN THE UK ESPECIALLY BUT NOT EXCLUSIVELY THROUGH LEISURE TIME ACTIVITIES SO TO DEVELOP THEIR PHYSICAL MENTAL AND SPIRITUAL CAPACITIES THAT THEY MAY GROW TO FULL MATURITY AS INDIVIDUALS AND MEMBERS OF SOCIETY AND THAT THEIR CONDITIONS OF LIFE MAY BE IMPROVED.
Maes buddion
NATIONAL AND OVERSEAS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
633 Barking Road
Plaistow
London
E13 9EZ
- Ffôn:
- 07712894518
- E-bost:
- management@duka.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window