Ymddiriedolwyr THE DOMINICA (UK) ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 276254

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Michael John | Cadeirydd | 03 April 2013 |
|
|||||
Heather Magdalene Charles | Ymddiriedolwr | 28 April 2025 |
|
|
||||
Hulda Deborah Williams | Ymddiriedolwr | 28 April 2025 |
|
|
||||
Cheryl Brenda Delsol | Ymddiriedolwr | 28 April 2025 |
|
|
||||
Lauren Jennifer Vidal | Ymddiriedolwr | 28 April 2025 |
|
|
||||
Rianna Evelyn Patterson | Ymddiriedolwr | 17 April 2023 |
|
|
||||
Ingrid Grant | Ymddiriedolwr | 24 November 2018 |
|
|||||
Jaurice Peter | Ymddiriedolwr | 24 November 2018 |
|
|
||||
REGINALD JOHNSON | Ymddiriedolwr | 31 May 2013 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.