Hanes ariannol RICHMOND SHAKESPEARE SOCIETY
Rhif yr elusen: 276271
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £116.83k | £231.68k | £44.59k | £527.70k | £125.09k | |
|
Cyfanswm gwariant | £112.27k | £80.83k | £49.85k | £86.41k | £136.73k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.00k | £18.50k | £2.67k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £457.58k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £69.21k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £548 | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £364 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £440.01k | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £81.42k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £1.57k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £3.42k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £3.42k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.