THE ANCIENT INDIA AND IRAN TRUST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity aims to advance knowledge of the Indo-Iranian languages and their history and of the early cultures of the Indian and Iranian worlds. It maintains a library which is open to the public, organizes lectures, seminars and exhibitions, and gives grants for travel and research.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2015
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 18 Tachwedd 2016: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1162982 THE ANCIENT INDIA AND IRAN TRUST
- 14 Medi 1978: Cofrestrwyd
- 18 Tachwedd 2016: Tynnwyd (WEDI UNO)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £103.48k | £114.30k | £115.23k | £192.84k | £102.83k | |
|
Cyfanswm gwariant | £86.84k | £101.95k | £84.43k | £110.46k | £100.66k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2016 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2016 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2015 | 18 Hydref 2015 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2015 | 18 Hydref 2015 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2014 | 17 Hydref 2014 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2014 | 17 Hydref 2014 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2013 | 18 Tachwedd 2013 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2013 | 18 Tachwedd 2013 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 17TH JULY 1978 AND DEED OF VARIATION DATED 17 JULY 1994.
Gwrthrychau elusennol
FOR THE ADVANCEMENT OF PUBLIC EDUCATION IN THE DUFFUSION AND KNOWLEDGE CONCERNING THE INDO-IRANIAN LANGUAGES AND THEIR HISTORY AND THE EARLY CULTURES OF THE INDIAN AND IRANIAN WORLD PARTICULARLY AS THEY ARE REPRESENTED IN THE PRE-HISTORY ARCHAEOLOGY ART HISTORY AND ANCIENT HISTORY OF THE REGIONS CONCERNED NAMELY THE INDIAN SUB-CONTINENT (COMPRISING THE MODERN STATES OF INDIA, PAKISTAN, SRI LANKA, NEPAL AND BANGLADESH) IRAN, AFGHANISTAN, CENTRAL ASIA (COMPRISING THE TADJUIK, TURKMIN, UZBEK AND KIRGHIZ SOVIET REPUBLICS AND CHINESE TURKESTAN) AND SOUTH-EAST ASIA (PRIMARILY IN RESPECT OF THOSE PERIODS AND REGIONS IN WHICH DIRECT INDIAN CONTACTS ARE IN EVIDENCE).
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window