Hanes ariannol THE ASSOCIATION OF GRACE BAPTIST CHURCHES (SOUTH EAST)
Rhif yr elusen: 276352
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £409.07k | £483.51k | £358.04k | £541.72k | £334.25k | |
|
Cyfanswm gwariant | £602.61k | £538.37k | £529.55k | £616.27k | £512.50k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £9.46k | £5.52k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £275.33k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £26.93k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £106.67k | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £132.78k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £600.50k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £15.77k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £9.86k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £140.33k | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £12.67k | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.