Ymddiriedolwyr SHRI PARAMHANS ADVAIT MAT - UK
Rhif yr elusen: 276370

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEVKANT RUSTAGI | Ymddiriedolwr | 26 April 2025 |
|
|
||||
NARINDERPAL SINGH RAIKHY | Ymddiriedolwr | 24 August 2024 |
|
|
||||
RAJNEESH Mehra | Ymddiriedolwr | 12 September 2020 |
|
|
||||
GIRISH CHANDRA CHOPRA | Ymddiriedolwr | 15 June 2019 |
|
|
||||
ANANT YOGANAND MAHATMA | Ymddiriedolwr | 15 June 2019 |
|
|
||||
HEMANT BABBAR | Ymddiriedolwr | 15 June 2019 |
|
|
||||
ATAM PARAM ANAND | Ymddiriedolwr | 20 May 2017 |
|
|
||||
SATINDER KISHORE GULHATI | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
VINOD KUMAR MEHRA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MAHATMA SHABD PREM ANAND | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RAM SARUP NANGLA | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.