Hanes ariannol THE LORD MARGADALE CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 276410
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2012 05/04/2013 05/04/2014 05/04/2015 05/04/2016
Cyfanswm Incwm Gros £1.97k £2.10k £2.10k £2.53k £2.78k
Cyfanswm gwariant £1.90k £1.83k £1.93k £1.27k £2.40k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A