ymddiriedolwyr SPIRITUAL ASSEMBLY OF THE BAHA'IS OF BRIGHTON AND HOVE
Rhif yr elusen: 276434
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diba Missaghi | Ymddiriedolwr | 16 September 2023 |
|
|
||||
Saghar Saberian Modarres | Ymddiriedolwr | 18 August 2023 |
|
|
||||
Annette Fernandes | Ymddiriedolwr | 18 August 2023 |
|
|
||||
Dr Roger Prentice | Ymddiriedolwr | 21 April 2023 |
|
|
||||
Mansoor Foroughi | Ymddiriedolwr | 29 September 2018 |
|
|
||||
Shirin Salmanpour | Ymddiriedolwr | 27 September 2018 |
|
|
||||
MONA HAJATDOOST SANI | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
AFSHIN TARAZ | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RAMEZ SALMANPOUR | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.