ymddiriedolwyr ADDINGTON VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 276483
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rebecca Jarman | Ymddiriedolwr | 05 June 2024 |
|
|
||||
Gillian Linda Wilson | Ymddiriedolwr | 01 February 2022 |
|
|
||||
Paul Fennell | Ymddiriedolwr | 05 August 2021 |
|
|||||
Patricia Curtis | Ymddiriedolwr | 05 August 2021 |
|
|
||||
Jo Roots | Ymddiriedolwr | 05 August 2021 |
|
|
||||
MICHELLE CONSTABLE | Ymddiriedolwr | 25 May 2021 |
|
|
||||
Lorna Chalk | Ymddiriedolwr | 30 August 2019 |
|
|
||||
JANET PERRETT | Ymddiriedolwr | 30 September 2013 |
|
|
||||
BRIAN TAYLOR | Ymddiriedolwr | 30 April 2011 |
|
|
||||
NICHOLAS SCOTT | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.