ymddiriedolwyr THE LEATHER CONSERVATION CENTRE LIMITED
Rhif yr elusen: 276485
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGELA MIDDLETON | Ymddiriedolwr | 31 August 2023 |
|
|
||||
Nicole Gilroy | Ymddiriedolwr | 27 September 2020 |
|
|
||||
DR Dean Sully | Ymddiriedolwr | 27 February 2017 |
|
|
||||
Rachel Garwood | Ymddiriedolwr | 23 October 2015 |
|
|
||||
PAUL MYNORS FARMAR | Ymddiriedolwr | 07 March 2014 |
|
|
||||
JOHN WILLIAM TUSTING | Ymddiriedolwr | 10 April 2012 |
|
|
||||
MIKE REDWOOD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MICHAEL SHIRLEY PEARSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARTIN PEBODY | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.