ASSOCIATION OF FRIENDS OF HARTLEY HOUSE
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We are fund raising to raise money for an activities room for the residents to be able to go to for exercise & hobby eg doing jigsaws or painting. This has been achieved. We are now using our funds to provide outings for needy residents and extras at Christmas.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2022
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Gwasanaethau
- Caint
Llywodraethu
- 25 Medi 1978: Cofrestrwyd
- 19 Mawrth 2025: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2018 | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £20 | £20 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £310 | £324 | £181 | £348 | £271 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 362 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 362 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 01 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 10 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 04 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2019 | 16 Hydref 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
RULES ADOPTED 19TH MARCH 1975 AND AMENDED ON 22ND NOVEMBER 1977
Gwrthrychau elusennol
(A) TO RELIEVE THE RESIDENTS OF HARTLEY HOUSE OLD PEOPLE'S HOME WHO ARE IN NECESSITOUS CIRCUMSTANCES OR WHO ARE INCAPACITATED BY OLD AGE OR INFIRMITY BY THE PROVISIONS OF MATERIAL COMFORTS AND SERVICES.(B)TO DO ALL SUCH OTHER THINGS AS ARE NECESSARY FOR THE ATTAINMENT OF THE ABOVE OBJECTS OR ANY OF THEM.
Maes buddion
PARISH OF CRANBROOK
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window