ymddiriedolwyr MERCIAN REGIMENT MUSEUM (WORCESTERSHIRE)
Rhif yr elusen: 276510
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Jackson OBE | Cadeirydd | 09 March 2012 |
|
|||||||
Helen Miles | Ymddiriedolwr | 04 September 2023 |
|
|
||||||
Simon Butler | Ymddiriedolwr | 06 December 2021 |
|
|
||||||
Keith Norton | Ymddiriedolwr | 02 December 2019 |
|
|
||||||
Tim Fisher | Ymddiriedolwr | 01 March 2018 |
|
|
||||||
Michael John Green | Ymddiriedolwr | 01 March 2017 |
|
|
||||||
Lt Col Andrew John Acland Wadland | Ymddiriedolwr | 07 April 2012 |
|
|
||||||
Hugh Richards | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.