THE BROUGHTON PLAYING FIELDS AND VILLAGE HALL ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 276511
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The Charity provides a main hall, meeting rooms and sports facilities for the benefit of the local community. It manages and maintains these for the use of groups, organisations and individuals, including use for meetings, lectures, classes and other forms of recreation and leisure time occupation, with the object of improving the condition of life in Broughton.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £47,228
Cyfanswm gwariant: £40,370

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Chwaraeon/adloniant
  • Hamdden
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Northampton

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 06 Hydref 1978: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

16 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Christopher John Wobschall Cadeirydd 20 January 2025
THE BROUGHTON PLAYING FIELDS AND VILLAGE HALL ASSOCIATION CIO
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Claire Tilley Ymddiriedolwr 20 January 2025
THE BROUGHTON PLAYING FIELDS AND VILLAGE HALL ASSOCIATION CIO
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Michael Richard Smith Ymddiriedolwr 20 January 2025
THE BROUGHTON PLAYING FIELDS AND VILLAGE HALL ASSOCIATION CIO
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Laura Groom Ymddiriedolwr 03 April 2024
THE BROUGHTON PLAYING FIELDS AND VILLAGE HALL ASSOCIATION CIO
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Mark Coster Ymddiriedolwr 20 November 2023
Dim ar gofnod
TRIVENA FLECKNEY Ymddiriedolwr 14 August 2023
Dim ar gofnod
Charlotte Bodicoat Ymddiriedolwr 12 December 2022
KETTERING STREET PASTORS
Derbyniwyd: Ar amser
THE BROUGHTON PLAYING FIELDS AND VILLAGE HALL ASSOCIATION CIO
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Mark Malitskie Ymddiriedolwr 12 December 2022
THE BROUGHTON PLAYING FIELDS AND VILLAGE HALL ASSOCIATION CIO
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Ros Gresham Ymddiriedolwr 17 January 2022
Dim ar gofnod
Andrew John Tempest Ymddiriedolwr 13 January 2021
THE BROUGHTON PLAYING FIELDS AND VILLAGE HALL ASSOCIATION CIO
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Ravi Zutshi Ymddiriedolwr 12 October 2020
THE BROUGHTON PLAYING FIELDS AND VILLAGE HALL ASSOCIATION CIO
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Simon Aston Ymddiriedolwr 12 October 2020
Dim ar gofnod
Barbara Zutshi Ymddiriedolwr 20 September 2016
Dim ar gofnod
PAT SCOUSE Ymddiriedolwr 08 September 2015
Dim ar gofnod
Bryony Gates Ymddiriedolwr 09 June 2015
Dim ar gofnod
CLIVE GRESHAM Ymddiriedolwr 06 January 2012
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £38.36k £64.00k £48.23k £51.61k £47.23k
Cyfanswm gwariant £35.82k £53.35k £34.79k £42.14k £40.37k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £2.50k £25.49k £10.67k £5.00k N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 27 Ionawr 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 31 Ionawr 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 10 Rhagfyr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 10 Rhagfyr 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 14 Ionawr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 14 Ionawr 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 16 Ionawr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 16 Ionawr 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 17 Ionawr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 17 Ionawr 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
59 Carter Avenue
Broughton
KETTERING
Northamptonshire
NN14 1LY
Ffôn:
01536791893