Dogfen lywodraethu EAST LONDON CHORUS
Rhif yr elusen: 276517
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 28/06/1978 AS AMENDED ON 14/03/1989 AS AMENDED ON 18/10/2011 as amended on 24 Jan 2017 as amended on 15 Oct 2019
Gwrthrychau elusennol
To advance, improve, develop and maintain public education in, and appreciation of, the art and science of music in all its aspects by any means the trustees see fit, including through the presentation of public concerts and recitals.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
MAINLY EAST LONDON, REHEARSING IN DOCKLANDS
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.