ymddiriedolwyr HOUNSLOW SYMPHONY ORCHESTRA
Rhif yr elusen: 276528
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geoff Pinney | Cadeirydd | 01 January 2018 |
|
|
||||
Nanako Nakamura | Ymddiriedolwr | 01 June 2021 |
|
|
||||
Oxana Panfilova | Ymddiriedolwr | 01 April 2021 |
|
|
||||
Rosalind Laher | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
Dr Olivia Carlton OBE | Ymddiriedolwr | 01 February 2017 |
|
|||||
DR VIJITA NIKAPOTA | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.