ROYAL TUNBRIDGE WELLS CIVIC SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The society is an independent non-political organisation representing the interests of those living or working in Tunbridge Wells. It is dedicated to the conservation and improvement of the town and its quality of life. It vets planning applications and makes representations to local and national government. It promotes interest and research in local history, on which it publishes monographs.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Pobl

13 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Caint
Llywodraethu
- 25 Medi 1978: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAUL AVIS | Cadeirydd | 10 November 2016 |
|
|
||||
Dr Richard John Morrice | Ymddiriedolwr | 10 November 2022 |
|
|
||||
Christopher Stewart Weller | Ymddiriedolwr | 10 November 2022 |
|
|
||||
Philippa Pigache | Ymddiriedolwr | 10 November 2022 |
|
|
||||
Sheelagh Caroline Auckland | Ymddiriedolwr | 14 November 2019 |
|
|||||
PETER LEWIS | Ymddiriedolwr | 12 November 2015 |
|
|
||||
LORNA BLACKMORE | Ymddiriedolwr | 13 November 2014 |
|
|
||||
Brian Lippard | Ymddiriedolwr | 13 January 2014 |
|
|||||
David Wright | Ymddiriedolwr | 13 January 2014 |
|
|
||||
John DeLucy | Ymddiriedolwr | 13 January 2014 |
|
|
||||
CHRIS JONES | Ymddiriedolwr |
|
||||||
Dr ALASTAIR TOD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DAVID SANDFORD | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.94k | £7.38k | £12.22k | £11.75k | £12.45k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.17k | £5.68k | £14.72k | £14.76k | £14.24k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £500 | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 23 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 18 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 02 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 24 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 08 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 25 OCTOBER 1973 AS AMENDED, 10 OCTOBER 1985 AND 9 NOVEMBER 2006.
Gwrthrychau elusennol
(A) TO STIMULATE PUBLIC INTEREST IN THE AREA OF BENEFIT. (B) TO PROMOTE HIGH STANDARDS OF PLANNING AND ARCHITECTURE IN THE AREA OF BENEFIT. (C) TO SECURE PRESERVATION, PROTECTION, DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF FEATURES OF HISTORIC OR PUBLIC INTEREST IN THE AREA OF BENEFIT. (D)TO EDUCATE THE PUBLIC IN THE GEOGRAPHY, HISTORY AND ARCHITECTURE OF THE AREA OF BENEFIT.
Maes buddion
BOROUGH OF ROYAL TUNBRIDGE WELLS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
52 ST. JAMES ROAD
TUNBRIDGE WELLS
TN1 2LB
- Ffôn:
- 01892 522025
- E-bost:
- contactus@thecivicsociety.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window