Dogfen lywodraethu ANGLICAN CONSULTATIVE COUNCIL
Rhif yr elusen: 276591
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 1ST NOVEMBER 1969, AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION 16TH MAY 1979, JUNE 1980 AND 1ST JULY 1981, 8 AND 18 SEPTEMBER 1981, 3 AUGUST 1990 AND 27 JULY 1994
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE CHRISTIAN RELIGION.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.