THE CHANDLERS FORD DIVISION OF THE GUIDE ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 276619
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The Guide Association is the leading charity for girls and young women in the UK. We provide space for girls and young women to be themselves, have fun, build brilliant friendships and gain valuable life skills. We build girls' confidence and raise their aspirations. We give them the chance to discover their full potential and encourage them to be a powerful force for good.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £69,509
Cyfanswm gwariant: £68,603

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Hampshire

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 14 Mawrth 2022: y derbyniwyd cronfeydd gan 292575 ROTARY CLUB OF ITCHEN VALLEY
  • 23 Hydref 1978: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • GIRLGUIDING CHANDLERS FORD DIVISION (Enw gwaith)
  • THE CHANDLERS FORD DISTRICT OF THE GIRL GUIDES ASSOCIATION (Enw blaenorol)
  • THE CHANDLERS FORD DIVISION OF THE GIRL GUIDES ASSOCIATION (Enw blaenorol)
  • THE CHANDLERS FORD DIVISION OF THE GUIDES ASSOCIATION (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

3 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Katie Walton Cadeirydd 01 August 2016
Dim ar gofnod
Zoe Phillips Ymddiriedolwr 01 April 2025
Dim ar gofnod
Elizabeth Jones Ymddiriedolwr 01 August 2016
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £42.44k £37.69k £27.92k £27.40k £69.51k
Cyfanswm gwariant £17.05k £27.06k £32.17k £19.85k £68.60k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £10.00k N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 28 Mehefin 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 28 Mehefin 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 22 Awst 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 22 Awst 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 04 Medi 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 04 Medi 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 22 Ebrill 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 22 Ebrill 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 27 Mai 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 27 Mai 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
6 Lodge Hill
Newtown
FAREHAM
Hampshire
PO17 6LQ
Ffôn:
07738596493