Ymddiriedolwyr IPSWICH TRANSPORT MUSEUM
Rhif yr elusen: 276626

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter James Meredith | Ymddiriedolwr | 12 November 2024 |
|
|||||
Stephen Cobb | Ymddiriedolwr | 12 December 2023 |
|
|
||||
David John Frost | Ymddiriedolwr | 12 December 2023 |
|
|
||||
Richard Hanley | Ymddiriedolwr | 12 December 2023 |
|
|
||||
Robert Mellor | Ymddiriedolwr | 12 December 2023 |
|
|
||||
Mark Smith | Ymddiriedolwr | 13 April 2021 |
|
|
||||
EDWARD GEORGE KING | Ymddiriedolwr | 14 July 2016 |
|
|
||||
ADRIAN HARRIS COOPER | Ymddiriedolwr | 03 September 2013 |
|
|
||||
STEPHEN MARSZAL | Ymddiriedolwr | 25 September 2012 |
|
|||||
ERIC MOUSER | Ymddiriedolwr | 18 January 2012 |
|
|
||||
BERNARD SIMPSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.