THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR MISSION STUDIES

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
IAMS is an international inter-confessional and interdisciplinary professional society for the scholarly study of Christian witness and its impact in the world, with over 500 individual and corporate members around the world. Its journal, Mission Studies, is published three times a year. International conferences are held every 4 years.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 30 Hydref 1978: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Bright Myeong-Seok Lee | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Dr Nigel James Rooms | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Dr Bokyoung Park | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £28.38k | £13.08k | £25.94k | £9.88k | £16.03k | |
|
Cyfanswm gwariant | £19.64k | £7.92k | £23.54k | £24.05k | £14.63k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 19 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 20 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 11 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 11 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 03 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 15 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 15 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 24 AUG 1978 AS AMENDED ON 28 JAN 2001 AS AMENDED ON 03 AUG 2004 AS AMENDED ON 15 AUG 2016
Gwrthrychau elusennol
A) TO PROMOTE THE SCHOLARLY STUDY OF THEOLOGICAL, HISTORICAL AND PRACTICAL QUESTIONS RELATING TO THE THE CHURCH B) TO DISSEMINATE INFORMATION CONCERNING MISSION AMONG ALL THOSE ENGAGED IN SUCH STUDIES AND AMONG THE GENERAL PUBLIC C) TO RELATE STUDIES IN MISSION TO STUDIES IN THEOLOGICAL AND OTHER DISCIPLINES, THROUGH THE ENCOURAGEMENT OF INTERDISCIPLINARY RESEARCH PROGRAMMES AND OTHER APPROPRIATE MEANS D) TO PROMOTE FELLOWSHIP, COOPERATION AND MUTUAL ASSISTANCE IN MISSION STUDIES, ESPECIALLY AMONG NATIONAL, REGIONAL AND DENOMINATIONAL MISSION STUDY ASSOCIATIONS AND EQUIVALENTS E) TO ORGANISE INTERNATIONAL CONFERENCES OF MISSIOLOGISTS F) TO ENCOURAGE THE CREATION OF CENTRES OF RESEARCH G) TO STIMULATE PUBLICATIONS IN THE AREA OF THE ASSOCIATION'S INTEREST, INCLUDING AN INTERNATIONAL JOURNAL AND BIBLIOGRAPHY
Maes buddion
WORLDWIDE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Chancellors House
23 St. Martins
LEICESTER
LE1 5DE
- Ffôn:
- 07920 292956
- E-bost:
- iams@missionstudies.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window