Hanes ariannol ST JOHN'S (BLACKHEATH) WAR MEMORIAL ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 276745
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 06/08/2019 | 06/08/2020 | 06/08/2021 | 06/08/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £13.50k | £7.26k | £13.65k | £12.40k | £22.80k | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.29k | £10.55k | £11.92k | £8.38k | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.