ST JOHN'S (BLACKHEATH) WAR MEMORIAL ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 276745
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (316 diwrnod yn hwyr)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The charities activities entail all that is necessary for the provision of accommodation and support for the 2nd West Kent (Blackheath) company of the Boys' Brigade. The company provides a wide range of pursuits for boys and young men in age groups 6-8, 8-11 & 12-17. These include games, sport, marching, bugle band, camping and other outdoor pursuits, first aid and drama. All within a Christian et

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 06 August 2023

Cyfanswm incwm: £24,682
Cyfanswm gwariant: £9,722

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Gweithgareddau Crefyddol
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
  • Chwaraeon/adloniant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Greenwich

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 22 Tachwedd 1978: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:
  • THE BOYS' BRIGADE HALL (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

5 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
JOHN SAMUEL MONK Cadeirydd
ST JOHN'S (BLACKHEATH) WAR MEMORIAL ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
Justin Nevison-Andrews Ymddiriedolwr 25 February 2025
ST JOHN'S (BLACKHEATH) WAR MEMORIAL ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
VANESSA JANE LOUISE RATCLIFFE Ymddiriedolwr 25 February 2025
Dim ar gofnod
WILLIAM DONALD MACKENZIE Ymddiriedolwr 25 January 2018
ST JOHN'S (BLACKHEATH) WAR MEMORIAL ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
Eddie Scrase-Field Ymddiriedolwr 08 June 2016
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST JOHN THE EVANGELIST, BLACKHEATH
Derbyniwyd: 5 diwrnod yn hwyr
ST JOHN'S (BLACKHEATH) WAR MEMORIAL ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
CHURCH PASTORAL AID SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 06/08/2019 06/08/2020 06/08/2021 06/08/2022 06/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £7.26k £13.65k £12.40k £22.80k £24.68k
Cyfanswm gwariant £10.55k £11.92k £8.38k £0 £9.72k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 06 Awst 2023 18 Ebrill 2025 316 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 06 Awst 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 06 Awst 2022 09 Hydref 2023 125 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 06 Awst 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 06 Awst 2021 09 Mawrth 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 06 Awst 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 06 Awst 2020 09 Mawrth 2022 276 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 06 Awst 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 06 Awst 2019 10 Rhagfyr 2020 187 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 06 Awst 2019 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Boys Brigade Hall
2A Reynolds Place
LONDON
SE3 8SX
Ffôn:
02088583432
E-bost:
Magish1@aol.com
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael