WELLINGBOROUGH DISTRICT HINDU ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The advancement, promotion & practice of the Hindu religion, in particular, but not exclusively, by the provision & maintenance of a Temple for the purposes of public religious worship & other religious charitable purpose; to improve social welfare; providing facilities for recreation or other leisure time occupation with the object of improving the conditions of life for the said inhabitants.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

17 Ymddiriedolwyr
45 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Swydd Northampton
Llywodraethu
- 16 Tachwedd 1978: Cofrestrwyd
- HIGHFIELD COMMUNITY CENTRE (Enw gwaith)
- HINDU COMMUNITY CENTRE (Enw gwaith)
- WELLINGBOROUGH HINDU TEMPLE (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vinodbhai Patel | Cadeirydd | 16 July 2023 |
|
|
||||
SHITANSHU DEEPAK MODI | Ymddiriedolwr | 16 July 2023 |
|
|
||||
ROHITKUMAR PATEL | Ymddiriedolwr | 16 July 2023 |
|
|
||||
Ramilaben Patel | Ymddiriedolwr | 16 July 2023 |
|
|
||||
VINODBHAI MANIBHAI PATEL | Ymddiriedolwr | 16 July 2023 |
|
|
||||
TEJAS RAMANBHAI PATEL | Ymddiriedolwr | 16 July 2023 |
|
|
||||
Bhupendra Mistry | Ymddiriedolwr | 16 July 2023 |
|
|||||
DILESH VAGHELA | Ymddiriedolwr | 16 July 2023 |
|
|||||
Vijay Patel | Ymddiriedolwr | 16 July 2023 |
|
|
||||
Nanyas Mistry | Ymddiriedolwr | 16 July 2023 |
|
|
||||
Vidhi Anubhai Shah | Ymddiriedolwr | 16 July 2023 |
|
|
||||
JITENDRA MANILAL MAJITHIA - sunil | Ymddiriedolwr | 16 July 2023 |
|
|
||||
SHARDA RAMANBHAI PATEL | Ymddiriedolwr | 16 July 2023 |
|
|
||||
RAJENDRAKUMAR PATEL | Ymddiriedolwr | 16 July 2023 |
|
|
||||
GIRISH RAMANBHAI PATEL | Ymddiriedolwr | 06 July 2023 |
|
|
||||
Pankaj Rambhai Patel | Ymddiriedolwr | 07 July 2019 |
|
|
||||
UMESH DHANSUKHBHAI PATEL | Ymddiriedolwr | 07 July 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £161.58k | £154.29k | £211.62k | £147.73k | £161.23k | |
|
Cyfanswm gwariant | £118.71k | £73.39k | £124.73k | £149.02k | £141.47k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £56.01k | £27.66k | £2.00k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 16 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 16 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 14 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 14 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 18 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 18 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 26 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 26 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 12/09/1976 AS AMENDED ON 15/04/1978 AS AMENDED ON 24/02/1979 AS AMENDED ON 01/02/1981 AS AMENDED ON 02/05/1991 AS AMENDED ON 02/02/1998 AS AMENDED ON 19/10/2012 AS AMENDED ON 15/04/2013 AS AMENDED ON 27 NOV 2016
Gwrthrychau elusennol
(1)THE ADVANCEMENT, PROMOTION AND PRACTICE OF THE HINDU RELIGION OR FAITH IN PARTICULAR, BUT NOT EXCLUSIVELY; BY THE PROVISION AND MAINTENANCE OF THE MANDIR FOR THE PURPOSE OF PUBLIC RELIGIOUS WORSHIP AND OTHER RELIGIOUS AND CHARITABLE PURPOSES. (2) TO PROVIDE OR ASSIST IN THE PROVISION OF FACILITIES FOR THE RECREATION AND OTHER LEISURE TIME OCCUPATION FOR THE INHABITANTS OF NORTHAMPTONSHIRE AND SURROUNDING AREAS, IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE AND WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE SAID INHABITANTS
Maes buddion
NORTHAMPTONSHIRE AND SURROUNDING AREAS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Wellingborough District Hindu
Association
133 Highfield Road
WELLINGBOROUGH
NN8 1PL
- Ffôn:
- 01933 222250
- E-bost:
- VMP843@HOTMAIL.COM
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window