BRADFIELD VILLAGE ASSOCIATION
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To manage and maintain the Bradfield Village Community Centre for the benefit of the inhabitants of Bradfield and the neighbourhood.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2019
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Essex
Llywodraethu
- 16 Gorffennaf 2020: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1187316 BRADFIELD VILLAGE HALL
- 08 Tachwedd 1978: Cofrestrwyd
- 16 Gorffennaf 2020: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (INCOR))
- THE BRADFIELD VILLAGE ASSOCIATION (BVA) (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.89k | £8.56k | £10.51k | £6.51k | £7.17k | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.53k | £12.91k | £8.25k | £7.21k | £6.41k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2019 | 31 Gorffennaf 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2019 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2018 | 16 Ionawr 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2018 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2017 | 27 Tachwedd 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2017 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 24TH MAY 1978
Gwrthrychau elusennol
A TO PROMOTE THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF BRADFIELD AND THE NEIGHBOURHOOD WITHOUT DISTINCTION OF SEX OR OF POLITICAL RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS BY ASSOCIATING THE LOCAL AUTHORITIES, VOLUNTARY ORGANISATIONS AND INHABITANTS IN A COMMON EFFORT TO ADVANCE EDUCATION AND TO PROVIDE FACILITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR RECREATION AND LEISURE-TIME OCCUPATON WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE SAID INHABITANTS. (B) TO ESTABLISH OR TO SECURE THE ESTABLEISMENT OF A COMMUNITY CENTRE.
Maes buddion
BRADFIELD AND NEIGHBOURHOOD
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window