Hanes ariannol BRITISH ASSOCIATION FOR CYTOPATHOLOGY (BAC)
Rhif yr elusen: 276829
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (62 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £74.66k | £69.10k | £57.29k | £71.93k | £70.77k | |
|
Cyfanswm gwariant | £86.64k | £71.40k | £52.29k | £71.91k | £69.76k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.