ymddiriedolwyr THE DEVON ARCHAEOLOGICAL SOCIETY
Rhif yr elusen: 276865
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
19 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr EILEEN WILKES | Cadeirydd | 31 August 2013 |
|
|||||
Jennifer Yendall | Ymddiriedolwr | 22 April 2023 |
|
|
||||
Dr Stuart Blaylock | Ymddiriedolwr | 22 April 2023 |
|
|
||||
Dr Andrew Binding | Ymddiriedolwr | 23 April 2022 |
|
|
||||
Prudence Theresa Manning | Ymddiriedolwr | 21 December 2020 |
|
|
||||
Dr PHILIP NEWMAN | Ymddiriedolwr | 21 December 2020 |
|
|
||||
CELIA MARY KING | Ymddiriedolwr | 16 April 2019 |
|
|
||||
Nigel Martin Stainer | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
Dr JOHN PAMMENT SALVATORE | Ymddiriedolwr | 31 December 2018 |
|
|
||||
PROF JOHN STEPHEN CLIBBENS | Ymddiriedolwr | 31 December 2018 |
|
|
||||
Dr Denise Anne Allen | Ymddiriedolwr | 23 April 2016 |
|
|
||||
JOHN DAVID GRIFFITHS | Ymddiriedolwr | 01 January 2015 |
|
|
||||
AMANDA LOUISE EVERSETT | Ymddiriedolwr | 31 August 2013 |
|
|
||||
DEBORAH MARGARET GRIFFITHS | Ymddiriedolwr | 31 August 2013 |
|
|
||||
FRANCES MARIAN GRIFFITH | Ymddiriedolwr | 31 August 2013 |
|
|
||||
PROF VAL MAXFIELD | Ymddiriedolwr | 31 August 2013 |
|
|
||||
HENRIETTA QUINNELL | Ymddiriedolwr | 31 August 2013 |
|
|
||||
WILLIAM STUART HORNER | Ymddiriedolwr | 31 August 2013 |
|
|
||||
CRESSIDA JANE MARGARET WHITTON | Ymddiriedolwr | 31 August 2013 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.