Hanes ariannol GARFIELD COMMUNITY CENTRE

Rhif yr elusen: 276897
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2007 31/03/2008 31/03/2009 31/03/2010 31/03/2011
Cyfanswm Incwm Gros £106.91k £100.13k £62.90k £1.30k £16
Cyfanswm gwariant £98.95k £103.57k £80.47k £3.01k £56
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A