THE HOLT FRIDAY CLUB
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
In line with our constitutional objectives during 2008 we strove to give members the opportunity to meet in a friendly atmosphere, to offer support (physical, emotional), to enable them to play bingo, listen to talks, occasionally have a lunch out, have a sing a long, meet as a craft group and have a good two-course lunch. There has been a slight falling off of numbers owing to movement into nursi
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2020
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Erall
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Norfolk
Llywodraethu
- 26 Gorffennaf 2021: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1179793 HOLT & DISTRICT DEMENTIA SUPPORT
- 15 Chwefror 1979: Cofrestrwyd
- 26 Gorffennaf 2021: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- HOLT AND DISTRICT DAY CENTRE (Enw blaenorol)
- THE FRIDAY CLUB (Enw blaenorol)
- Rheoli risg
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.90k | £13.80k | £13.51k | £14.50k | £1.16k | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.84k | £8.87k | £11.82k | £11.43k | £3.21k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | £400 | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 12 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 21 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2018 | 30 Medi 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2018 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2017 | 29 Ebrill 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2017 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 13/10/1978 AS AMENDED ON 12/04/2013 AS AMENDED ON 11/03/2016
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE HANDICAPPED, ELDERLY OR INFIRM PEOPLE RESIDENT IN HOLT AND DISTRICT BY THE PROVISION OF FACILITIES FOR THE RECREATION OR LEISURE TIME OCCUPATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE OF SUCH PEOPLE, AND FOR THE PROVISION OF MEALS FOR SUCH PEOPLE WHO ARE IN NEED, WHETHER FINANCIAL OR OTHERWISE.
Maes buddion
HOLT AND DISTRICT
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window