Hanes ariannol BUXTON ARTS FESTIVAL LIMITED
Rhif yr elusen: 276957
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.64m | £803.43k | £1.06m | £2.09m | £1.99m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.60m | £430.71k | £1.04m | £1.76m | £1.70m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £50.72k | £31.72k | £224.08k | £366.18k | £388.20k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £786.88k | £766.18k | £512.42k | £1.22m | £819.29k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £855.08k | £37.19k | £23.51k | £31.80k | £989.68k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £511.02k | £830.70k | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £71 | £53 | £24 | £299 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £10.01k | £0 | £185.52k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £53.75k | £364.51k | £42.22k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £459.59k | £233.14k | £1.04m | £1.76m | £1.70m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.14m | £197.56k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.40k | £5.00k | £5.54k | £7.03k | £8.06k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.