ymddiriedolwyr BUXTON ARTS FESTIVAL LIMITED
Rhif yr elusen: 276957
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Felicity Goodey CBE DL | Cadeirydd | 10 April 2014 |
|
|
||||
Careane Wallace | Ymddiriedolwr | 27 November 2020 |
|
|
||||
Michael Harper | Ymddiriedolwr | 23 November 2020 |
|
|
||||
Annie Lydford | Ymddiriedolwr | 25 March 2019 |
|
|
||||
Emily Gottlieb | Ymddiriedolwr | 16 May 2018 |
|
|
||||
Julian Glover | Ymddiriedolwr | 18 January 2018 |
|
|
||||
Mark Sutherland | Ymddiriedolwr | 18 January 2018 |
|
|
||||
LOUISE POTTER | Ymddiriedolwr | 07 June 2013 |
|
|||||
STUART LESTER | Ymddiriedolwr | 09 May 2011 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.