THE RIDSDALE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Trust makes grants to Organisation that will, in the view of the Trustees, help it to meet one or more of its charitable Objects
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
3 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Dibenion Elusennol Erall
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Caint
Llywodraethu
- 08 Rhagfyr 1978: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Bridges FCII | Cadeirydd | 18 May 2015 |
|
|
||||
Anne Brown | Ymddiriedolwr | 23 November 2023 |
|
|
||||
ROBIN CLAUDE SAUNDERS MCIL | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £19.19k | £14.94k | £17.75k | £18.07k | £21.75k | |
|
Cyfanswm gwariant | £22.69k | £22.42k | £10.43k | £22.29k | £603 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 30 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 04 Medi 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 28 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 23 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 13 Mai 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 1ST NOVEMBER 1978
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN RELIGION IN THE PARISH OF ST. PETER'S FOLKESTONE AND THE PROMOTION AND MAINTENANCE OF THE CATHOLIC TRADITION OF THE CHURCH OF ENGLAND IN THE PARISH OF ST. PETER'S CHURCH FOLKESTONE AND FOR THE UPKEEP AND MAINTENANCE OF THE FABRIC AND CONTENTS OF ST. PETER'S CHURCH FOLKESTONE.
Maes buddion
THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST. PETER'S FOLKESTONE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
211 Shorncliffe Road
FOLKESTONE
Kent
CT20 3PH
- Ffôn:
- 01000 000000
- E-bost:
- admin@ridsdaletrust.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window