RECREATION GROUND, MORCHARD BISHOP

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To provide & maintain 1) open space to allow the general public to play sport & use recreationaly, 2) childrens play area for all ages, 3) tennis court for adults & children, 4) pavillion/shower & changing rooms for anyone playing sport on recreation ground. Funded by activities organized by committee. Disabled toilet facilities available.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl

13 Ymddiriedolwyr
50 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Dyfnaint
Llywodraethu
- 02 Chwefror 1979: Cofrestrwyd
- MORCHARD BISHOP PLAYING FIELD ASSOCIATION (Enw gwaith)
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Ian Robinson | Cadeirydd | 01 April 2019 |
|
|
||||
Dawn Parkhouse | Ymddiriedolwr | 15 April 2024 |
|
|
||||
Ezra Jane Moore | Ymddiriedolwr | 15 April 2024 |
|
|
||||
Lindsey Carolyn Starrs | Ymddiriedolwr | 15 April 2024 |
|
|
||||
Anthony Heal | Ymddiriedolwr | 15 April 2024 |
|
|
||||
HILARY JONES | Ymddiriedolwr | 15 April 2024 |
|
|
||||
Katherine Jane Bray | Ymddiriedolwr | 17 April 2023 |
|
|
||||
Steven John Watson | Ymddiriedolwr | 13 June 2022 |
|
|
||||
David Westcott Gillbard | Ymddiriedolwr | 13 June 2022 |
|
|
||||
Deborah Frances Ticehurst | Ymddiriedolwr | 14 February 2022 |
|
|
||||
Toni Jackson | Ymddiriedolwr | 13 September 2021 |
|
|
||||
Nadine Francis Drew | Ymddiriedolwr | 01 April 2019 |
|
|
||||
TERRY NOTT | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.64k | £34.99k | £19.84k | £87.89k | £21.64k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.73k | £37.67k | £16.96k | £12.47k | £16.24k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £18.57k | £9.37k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 16 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 05 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 05 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 21 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 08 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 08 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 31 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONVEYANCE DATED 13TH AUGUST 1959, AS AMENDED BY SCHEME OF THE COMMISSIONERS DATED 31ST AUGUST 1990.
Gwrthrychau elusennol
A RECREATIONAL GROUND FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF THE PARISH OF MONCHRD BISHOP IN THE COUNTY OF DEVON.
Maes buddion
THE PARISH OF MORCHARD BISHOP
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Clubhouse
Wood Lane
Morchard Bishop
CREDITON
Devon
EX17 6PE
- Ffôn:
- 01363877523
- E-bost:
- mbplayingfield@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window