Hanes ariannol THE ATHLONE TRUST

Rhif yr elusen: 277065
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 30/06/2022
Cyfanswm Incwm Gros £23.34k £15.17k £15.27k £42.01k £362
Cyfanswm gwariant £29.21k £30.31k £31.01k £24.78k £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 N/A N/A N/A N/A