ymddiriedolwyr TREGADILLETT AND DISTRICT AGE CONCERN COMMITTEE
Rhif yr elusen: 277103
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul John Davey | Ymddiriedolwr | 31 October 2022 |
|
|
||||
Mark Julian Jones | Ymddiriedolwr | 31 October 2022 |
|
|
||||
Shirley Green | Ymddiriedolwr | 15 November 2021 |
|
|
||||
Jen Broadford | Ymddiriedolwr | 15 November 2021 |
|
|
||||
Joan Snell | Ymddiriedolwr | 15 November 2021 |
|
|
||||
Barbara Heath | Ymddiriedolwr | 15 November 2021 |
|
|
||||
Margaret Hobbs | Ymddiriedolwr | 15 March 2020 |
|
|
||||
GWEN PINK | Ymddiriedolwr | 01 November 2017 |
|
|
||||
Jenny Rice | Ymddiriedolwr | 10 March 2014 |
|
|
||||
ANN WAINWRIGHT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOHN WILLIAM ANDREW | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
LEIGHTON DANIEL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DOROTHY DAVEY | Ymddiriedolwr |
|
||||||
IVOR DAVEY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.