Dogfen lywodraethu THE SMALL ARMS SCHOOL CORPS INFANTRY WEAPONS COLLECTION TRUST
Rhif yr elusen: 277168
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 30TH NOVEMBER 1978 AS AMENDED 22ND MAY 1982, BY ORDER DATED 12 JANUARY 2005 AND BY RESOLUTION ON 12 MAY 2005 AS AMENDED ON 16 DEC 2015
Gwrthrychau elusennol
UPHOLDING THE TRADITIONS OF THE CORPS AND OF PERPETUATING ITS DEEDS.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.