ymddiriedolwyr THE SMALL ARMS SCHOOL CORPS INFANTRY WEAPONS COLLECTION TRUST
Rhif yr elusen: 277168
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LT COL JOHN WHITCHURCH | Cadeirydd | 28 August 2014 |
|
|
||||
Gary Craig Gass | Ymddiriedolwr | 22 November 2023 |
|
|
||||
Richard Fisher | Ymddiriedolwr | 21 August 2018 |
|
|
||||
LT COL PHILIP NATHAN | Ymddiriedolwr | 12 July 2017 |
|
|
||||
LT COL JEREMY LEVINE MBE | Ymddiriedolwr | 10 December 2015 |
|
|
||||
ANTHONY WATTS | Ymddiriedolwr | 06 December 2013 |
|
|
||||
GEOFF PAINE | Ymddiriedolwr | 05 December 2013 |
|
|
||||
Lt Col Richard Miller | Ymddiriedolwr | 01 July 2011 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.