COX GREEN COMMUNITY CENTRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To provide facilities for recreation and leisure time occupation with the object of improving the conditions of life of the inhabitants of Cox Green in the County of Berkshire and its immediate neighbourhood.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £12,539 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
100 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Windsor And Maidenhead
Llywodraethu
- 27 Chwefror 1979: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christopher Moriarty | Ymddiriedolwr | 21 October 2024 |
|
|
||||
Gary Alexander Charles Reeves | Ymddiriedolwr | 21 October 2024 |
|
|
||||
MARK JULIAN RUSSELL | Ymddiriedolwr | 18 November 2019 |
|
|||||
Jennifer Margaret Hopper | Ymddiriedolwr | 16 March 2019 |
|
|||||
RUBY JEAN DOUGHTY | Ymddiriedolwr | 06 August 2012 |
|
|||||
ROBERT CHESSHER WINLO | Ymddiriedolwr | 09 December 2011 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £199.04k | £170.87k | £165.02k | £191.24k | £183.43k | |
|
Cyfanswm gwariant | £190.50k | £160.18k | £170.65k | £182.96k | £189.40k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £4.82k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.66k | £12.00k | £15.39k | £17.08k | £12.54k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 13 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 13 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 11 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 11 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 27 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 27 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 28 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 28 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 16 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 16 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 15TH DECEMBER 1978
Gwrthrychau elusennol
FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF COX GREEN IN THE COUNTY OF BERKSIRE AND ITS IMMEDIATE NEIGHBOURHOOD WITHOUT DISTINCTION OF SEX OR POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS BY ASSOCIATING THE LOCAL AUTHORITES, VOLUNTARY ORGANISATIONS AND INHABITANTS IN A COMMON EFFORT TO ADVANCE EDUCATION AND RELIGION AND TO PROVIDE FACILITIES FOR RECREATION AND LEISURE-TIME OCCUPATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDIDTIONS OF LIFE FOR THE SAID INHABITANTS.
Maes buddion
COX GREEN
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
COX GREEN COMMUNITY CENTRE
51 HIGHFIELD LANE
MAIDENHEAD
SL6 3AX
- Ffôn:
- 01628636715
- E-bost:
- manager@coxgreen.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window