THE MARMADUKE CRADOCK TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To hold a picture entitled 'Peacocks and Hens with their chicks in a Park', painted by Marmaduke Cradock, and any further items of interest having connection with Somerton, for the benefit of the inhabitants of Somerton in the County of Somerset.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Gwlad Yr Haf
Llywodraethu
- 02 Mawrth 1979: Cofrestrwyd
- THE MARMADUKE CRADDOCK TRUST (Enw blaenorol)
- Buddsoddi
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steve Davis | Cadeirydd | 01 July 2008 |
|
|
||||
Joan Lucy Banbury | Ymddiriedolwr | 15 August 2018 |
|
|
||||
Enid Isobel Thresher | Ymddiriedolwr | 15 August 2018 |
|
|
||||
Wendy Rosina Gibbon | Ymddiriedolwr | 15 August 2018 |
|
|
||||
JOANNE DEIRDRE GALE | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
||||
SIMON RICHARD BUCKELL | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
||||
Clara Jadwiga CARLYON | Ymddiriedolwr | 01 July 2014 |
|
|||||
MARY ELIZABETH WILSON DAVIS | Ymddiriedolwr | 01 August 2008 |
|
|
||||
NANCY GEORGINA SCHOOLING | Ymddiriedolwr |
|
||||||
Janet Rosemary HAYTER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ROY COPELAND | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £613 | £73 | £44 | £942 | £3.06k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.61k | £809 | £859 | £1.70k | £976 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 19 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 15 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 04 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 11 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 25 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 15TH JANUARY 1979, AS AMENDED ON 13TH AUGUST 2003 BY A RESOLUTION PASSED UNDER THE PROVISIONS OF SECTION 74(2)(D)
Gwrthrychau elusennol
FOR THE ADVANCEMENT OF THE EDUCATION OF THE INHABITANTS AT LARGE OF SOMERTON IN THE COUNTY OF SOMERSET.
Maes buddion
THE PARISH OF SOMERTON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
96 Behind Berry
SOMERTON
Somerset
TA11 6SF
- Ffôn:
- 07751 742983
- E-bost:
- j.banbury@mypostoffice.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window