Hanes ariannol NEWBURY SYMPHONY ORCHESTRA

Rhif yr elusen: 277308
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £10.23k £483 £12.56k £14.78k £15.17k
Cyfanswm gwariant £10.84k £1.75k £16.30k £17.04k £16.64k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A