Hanes ariannol THE ALBERT HUNT TRUST
Rhif yr elusen: 277318
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2015 | 05/04/2016 | 05/04/2017 | 05/04/2018 | 05/04/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.70m | £1.67m | £1.62m | £1.57m | £1.74m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.46m | £2.04m | £2.43m | £2.95m | £3.04m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.70m | £1.67m | £1.62m | £1.57m | £1.74m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.29m | £1.92m | £2.29m | £2.80m | £2.90m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £129.68k | £140.34k | £144.71k | £139.91k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £42.55k | £46.77k | £52.55k | £49.63k | £80.53k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £2.29m | £1.78m | £2.09m | £2.61m | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £128.43k | £129.68k | £140.34k | £144.71k | £139.91k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.