REFUGE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Refuge provides specialist support to women and children escaping domestic violence, modern slavery, human trafficking, forced prostitution, rape, forced marriage and 'honour' based violence. Services include: 24-hr national helpline, women's refuges, outreach and floating support, independent domestic and sexual violence advocates. We raise awareness and influence policy and legislative change.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£27,813,994
Roddion a chymynroddion | £7.52m | |
Weithgareddau elusennol | £19.80m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £125.60k | |
Buddsoddiadau | £265.51k | |
Arall | £104.81k |
Cyfanswm gwariant:
£29,752,240
Codi arian | £3.37m | |
Weithgareddau elusennol | £26.38m | |
Arall | £0 |
£59,301 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £7,406,866 o 18 gontract(au) llywodraeth a £7,114,209 o 29 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £3.37m | |
Gwariant elusennol | £26.38m |
Pobl

441 Gweithwyr
9 Ymddiriedolwyr
120 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 7 |
£70k i £80k | 2 |
£80k i £90k | 3 |
£90k i £100k | 1 |
£120k i £130k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Lloegr
Llywodraethu
- 15 Tachwedd 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 326995 THE FORBES CHARITABLE TRUST
- 13 Mawrth 1979: Cofrestrwyd
- CHISWICK FAMILY RESCUE LIMITED (Enw blaenorol)
- Cartrefi Lloegr
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Henrietta Barkworth-Nanton | Cadeirydd | 14 May 2020 |
|
|
||||
Katharine Patel | Ymddiriedolwr | 06 February 2025 |
|
|||||
Amy Lauren Nelsen | Ymddiriedolwr | 23 February 2024 |
|
|
||||
Justin James Derbyshire | Ymddiriedolwr | 23 February 2024 |
|
|
||||
Meera Bedi | Ymddiriedolwr | 23 February 2024 |
|
|
||||
Jeremy James Lewis | Ymddiriedolwr | 23 February 2024 |
|
|
||||
Alexandra Sufit | Ymddiriedolwr | 23 February 2024 |
|
|
||||
Jonathan Vincent Dominic Rowney | Ymddiriedolwr | 06 July 2021 |
|
|
||||
Selina Sagayam | Ymddiriedolwr | 13 December 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £17.56m | £33.98m | £24.30m | £25.39m | £27.81m | |
|
Cyfanswm gwariant | £18.10m | £22.31m | £25.30m | £30.06m | £29.75m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £6.37m | £7.16m | £6.84m | £7.07m | £7.41m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.58m | £3.30m | £2.47m | £4.94m | £7.11m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.90m | £16.61m | £10.11m | £8.48m | £7.52m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £2.71k | £169.24k | £118.53k | £125.60k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £13.62m | £17.36m | £13.99m | £16.56m | £19.80m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £44.45k | £17.75k | £26.89k | £141.68k | £265.51k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £88.60k | £104.81k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £271.49k | £394.19k | £1.15m | £281.38k | £715.22k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £16.88m | £19.93m | £21.98m | £25.66m | £26.38m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.22m | £2.37m | £3.32m | £4.39m | £3.37m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £73.56k | £74.32k | £4.59m | £42.08k | £41.68k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £8.09k | £5.65k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £144.79k | £370.53k | £985.25k | £762.45k | £501.03k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £561.09k | £694.67k | £709.02k | £641.74k | £701.08k | |
|
Cyfanswm asedau | £6.46m | £19.07m | £17.96m | £13.24m | £12.55m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | -£70.00k | -£70.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £3.49m | £4.64m | £5.21m | £4.93m | £5.92m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 10 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 10 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 26 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 26 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 14 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 14 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 01 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 01 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 28 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 28 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 30TH JANUARY 1979 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION PASSED ON 5TH MARCH 1993, 17TH FEBRUARY 2000 AND 18 DECEMBER 2008 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 17 APR 2012 AS REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 20 APR 2012 as amended on 02 Dec 2021
Gwrthrychau elusennol
1. TO PROVIDE FOR THE RELIEF OF WOMEN AND THEIR CHILDREN OR OTHER VICTIMS WHO HAVE BEEN SUBJECT TO: (I) PHYSICAL, SEXUAL, EMOTIONAL AND/OR MENTAL ABUSE WITHIN AN INTIMATE OR 'FAMILY' RELATIONSHIP ('DOMESTIC VIOLENCE'); OR (II) OTHER GENDER-BASED VIOLENCE, WHICH TERM, FOR THE PURPOSES OF THESE ARTICLES, SHALL INCLUDE BUT NOT BE LIMITED TO RAPE, PROSTITUTION, GANG VIOLENCE, SEX-TRAFFICKING OR FEMALE GENITAL MUTILATION, IN EITHER OF CASES (I) OR (II) ABOVE, THROUGHOUT THE UNITED KINGDOM AND ABROAD; 2. TO PROVIDE SPECIALIST SUPPORTED HOUSING AND SOCIAL HOUSING AND ANY ASSOCIATED AMENITIES IN ENGLAND, DESIGNED TO MEET THE NEEDS OF WOMEN AND CHILDREN WHO ARE THE VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE AND/OR OTHER GENDER-BASED VIOLENCE, AND OTHER SERVICES DESIGNED TO FACILITATE THEIR ONWARD PROGRESSION; AND 3. TO ADVANCE PUBLIC EDUCATION, RESEARCH AND TRAINING ON UNDERSTANDING OF THE ISSUES OF DOMESTIC VIOLENCE AND GENDER-BASED VIOLENCE THROUGHOUT THE UNITED KINGDOM AND ABROAD
Maes buddion
UNITED KINGDOM AND ABROAD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Refuge
c/o Fora
Tintagel House (TH)
92 Albert Embankment
LONDON
- Ffôn:
- 02073957700
- E-bost:
- esther_brown@refuge.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window