Hanes ariannol BRISTOL CHILDREN'S PLAYHOUSE
Rhif yr elusen: 277462
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £163.08k | £181.26k | £166.83k | £209.57k | £177.09k | |
|
Cyfanswm gwariant | £186.86k | £183.29k | £184.93k | £220.64k | £178.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £155.67k | £173.31k | N/A | £200.00k | £173.12k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | £158.01k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.