SONNING COMMON VILLAGE HALL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Charity has ceased to operate.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 April 2024
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Erall
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Swydd Rydychen
Llywodraethu
- 24 Hydref 1979: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SONNING COMMON PARISH COUNCIL | Ymddiriedolwr | 24 October 2017 |
|
|
||||
Sonning Common Parish Council | Ymddiriedolwr | 24 October 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/04/2020 | 01/04/2021 | 01/04/2022 | 01/04/2023 | 01/04/2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2024 | 30 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2023 | 12 Awst 2024 | 193 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2022 | 12 Awst 2024 | 558 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2021 | 12 Awst 2024 | 923 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Ebrill 2020 | 23 Mawrth 2021 | 50 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Ebrill 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
LEASE AND TRUST DEED DATED 7TH AUGUST 1973 AS AMENDED BY DEED DATED 24 OCT 2017 AS AMENDED BY DEED DATED 14 MAY 2018
Gwrthrychau elusennol
VILLAGE HALL FOR THE INHABITANTS OF SONNING COMMON WITHOUT DISTINCTION OF POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS INCLUDING USE FOR MEETINGS LECTURES AND CLASSES AND FOR OTHER FORMS OF RECREATION AND LEISURE TIME OCCUPATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE SAID INHABITANTS.
Maes buddion
SONNING COMMON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
VILLAGE HALL
WOOD LANE
SONNING COMMON
READING
RG4 9SL
- Ffôn:
- 01189723616
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window