Hanes ariannol FRIENDS OF ST. HELEN'S SCHOOL, BLUNTISHAM

Rhif yr elusen: 277524
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £6.39k £6.64k £9.41k £28.40k £18.58k
Cyfanswm gwariant £11.46k £5.21k £8.05k £12.82k £12.28k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A