Hanes ariannol UNITED KINGDOM PRACTICAL SHOOTING ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 277566
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £83.55k £75.51k £109.82k £119.88k £124.87k
Cyfanswm gwariant £69.15k £40.31k £70.26k £110.21k £105.54k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A