UNITED KINGDOM PRACTICAL SHOOTING ASSOCIATION
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The object of the Association shall be to encourage skill in Practical Shooting by providing instruction and practice in the use of firearms amongst Her Majesty's subjects so that they will be better fitted to serve their country in the Armed Forces, Territorial Army or any other organisation in which their services may be required in the defence of the realm.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

14 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelRoedd un neu fwy o'r cyflogeion yn ymddiriedolwyr yn flaenorol
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 10 Rhagfyr 1982: Cofrestrwyd
- UKPSA (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clive Gamlin | Cadeirydd | 29 January 2024 |
|
|
||||
Jayne Lawley- | Ymddiriedolwr | 19 February 2024 |
|
|
||||
Graham Guest | Ymddiriedolwr | 19 February 2024 |
|
|
||||
Chris Toner | Ymddiriedolwr | 19 February 2024 |
|
|
||||
Timothy Wyborn | Ymddiriedolwr | 19 February 2024 |
|
|
||||
Steffan Davies | Ymddiriedolwr | 19 February 2024 |
|
|
||||
Richard Clifton | Ymddiriedolwr | 19 February 2024 |
|
|
||||
Martyn Spence | Ymddiriedolwr | 19 February 2024 |
|
|
||||
Dave Smith | Ymddiriedolwr | 19 February 2024 |
|
|
||||
Timothy Ward | Ymddiriedolwr | 09 February 2024 |
|
|
||||
Kevin Strowger | Ymddiriedolwr | 31 January 2024 |
|
|
||||
Michael Brooks | Ymddiriedolwr | 31 January 2024 |
|
|
||||
Gareth Stephen Cooper | Ymddiriedolwr | 28 January 2024 |
|
|
||||
Andrew Williams | Ymddiriedolwr | 24 January 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £83.55k | £75.51k | £109.82k | £119.88k | £124.87k | |
|
Cyfanswm gwariant | £69.15k | £40.31k | £70.26k | £110.21k | £105.54k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 15 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 15 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 13 Ebrill 2024 | 73 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 13 Ebrill 2024 | 73 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 27 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 27 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 25 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 25 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 6TH NOVEMBER 1982 AS AMENDED BY SCHEME DATED 07 JUL 2020 as amended on 24 Jan 2021
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE ASSOCIATION SHALL BE: 1. THE ADVANCEMENT OF THE AMATEUR SPORT OF PRACTICAL SHOOTING AND DYNAMIC MARKSMANSHIP FOR THE PUBLIC BENEFIT BY: A) PROMOTING PUBLIC PARTICIPATION, PRACTICE AND DEVELOPMENT IN THE SPORT; AND B) THE PROVISION OF INSTRUCTION IN THE SPORT, INCLUDING IN THE SAFE USE OF FIREARMS. 2. TO ENCOURAGE SKILL IN PRACTICAL SHOOTING BY PROVIDING INSTRUCTION AND PRACTICE IN THE USE OF FIREARMS AMONGST HER MAJESTY’S SUBJECTS SO THAT THEY WILL BE BETTER FITTED TO SERVE THEIR COUNTRY IN THE ARMED FORCES, ARMED FORCES RESERVE OR ANY OTHER ORGANISATION IN WHICH THEIR SERVICES MAY BE REQUIRED IN THE DEFENCE OF THE REALM.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
ALPHA HOUSE
100 BOROUGH HIGH STREET
LONDON
SE1 1LB
- Ffôn:
- 0844 500 7520
- E-bost:
- Contact@ukpsa.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window