MARY AGATE HALL TRUST FUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The administration of the Village Hall.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Bedford
- Canol Swydd Bedford
Llywodraethu
- 05 Ebrill 1979: Cofrestrwyd
- SALFORD VILLAGE HALL (Enw gwaith)
- MARY AGATE HALL (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAUL HARRIS | Cadeirydd | 16 September 2013 |
|
|||||
Tesh Meisuria | Ymddiriedolwr | 03 July 2022 |
|
|
||||
Jacquie Abbey | Ymddiriedolwr | 05 April 2021 |
|
|
||||
Catherine McKendrick | Ymddiriedolwr | 20 May 2019 |
|
|
||||
Patrica Laing | Ymddiriedolwr | 20 March 2017 |
|
|
||||
Janet Thornley | Ymddiriedolwr | 05 April 2016 |
|
|
||||
Helen Nisbet | Ymddiriedolwr | 22 September 2014 |
|
|
||||
Julian O'Dell | Ymddiriedolwr | 05 April 2014 |
|
|
||||
WILSON SHARP | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
YVONNE ARNOTT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MRS KAY DRAYCOTT | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.73k | £13.63k | £11.20k | £20.09k | £6.88k | |
|
Cyfanswm gwariant | £15.04k | £6.72k | £15.58k | £31.43k | £10.61k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.00k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 09 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 11 Medi 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 25 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 13 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 10 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONVEYANCE AND TRUST DEED DATED 31ST MARCH 1977
Gwrthrychau elusennol
THE PROVISION OF A VILLAGE HALL FOR THE USE OF THE INHABITANTS OF HULCOTE AND SALFORD IN THE COUNTY OF BEDFORD AND THE NEIGHBOURHOOD WITHOUT DISTINCTION OF POLITICAL RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS (INCLUDING USE FOR MEETINGS LECTURES AND CLASSES AND FOR OTHER FORMS OF RECREATION AND LEISURE TIME OCCUPATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE SAID INHABITANTS.
Maes buddion
HULCOTE AND SALFORD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
SUNNYSIDE
28 Wavendon Road
Salford
MILTON KEYNES
MK17 8BA
- Ffôn:
- 07771883459
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window